Le 20 janvier 1920, Emile et Hippolyte Roudière fondent une société en nom collectif visant la fabrication et la vente de draperies, disposant d'un capital social de 50 000 francs. La société est dissoute le 21 janvier 1924. Emile Roudière, « fabricant à métiers », fonde à nouveau une société associant tissage, effilochage et teinturerie vers 1928, ce qui en fait un fabricant « semi-intégré ». Il agrandit à plusieurs reprises ses ateliers, notamment en 1933, puis 1948, 1950 et 1973. L'entreprise d'Emile Roudière est lune des 8 entreprises spécialisées dans le tissage à Lavelanet en 1929 selon J.-M. Minovez (2013, p. 105). En 1949, la SARL Emile Roudière procède à une importante augmentation de son capital, qui passe de 9 à 16 millions de francs. La société est refondée en tant que SARL, le 27 novembre 1947 (« Ets Emile Roudière »), devenue SA le 1er février 1960. Initialement, fonds industriel et commercial évalué à 88 140 francs + somme en espèces de 1 360 franc. 1949 : ajout de 70 500 francs (immeuble et fonds industriel et commercial) ; 1950 : capital augmenté de 64 000 francs, puis 96 600 francs. Total : 320 600 francs. Lusine comprend à cette époque une vingtaine de métiers. En 1960, comparaissent l'industriel Emile Roudière (°1895, résidant au 71 rue Jean Jaurès), lemployé de fabrique André Roudière (°1926, résidant au même endroit), et Mme Odette Roudière, épouse Verdier (°1922, établi rue du Gabre), d'une part ; d'autre part Raymonde Verdier (°1906, épouse d'Emile Roudière), le filateur Pierre Bergère (°1921), l'apprêteur Paul Barbe (°1914) et le charron Georges Delglat (°1928). Ils sont les associés de la SARL Emile Roudière. Le capital de 224 000 francs passe à 320 000 NF, puis à 320 600 NF. Emile Roudière détient 3107 parts, André 85, Odette 10, les autres 1 chacun. La société devient « Ets Emile Roudière », société anonyme. En 1968, l'entreprise est présentée comme « manufacture de draperies, lavage de laine, teinture, tissage », société anonyme établie au 71 rue Jean Jaurès. A partir de 1969, Emile Roudière possède aussi l'ancien tissage de Toussaint Bergère, situé rue des Zéphyrs (rue du Maréchal Foch, IA09010115). En date de l'assemblée générale du 3 février 1969 : Emile Roudière est président du conseil d'administration ; Pierre Bergère commissaire aux comptes. Dans les années 1980, l'usine est brièvement reconvertie en espace culturel et accueille par exemple une grande exposition de la peintre naïve lavelanétienne Mady de la Giraudière en 1987. Les locaux de lusine accueillent désormais lESAT « Les Ateliers lavelanétiens ».
L'usine emploie 20 personnes à la fin des années 1950.